六年级数学 分数简便计算(二) 练习题及答案(0字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.5.3

分数简便计算(二)

练习题

六年级数学分数简便计算二练习题及答案

六年级数学分数简便计算二练习题及答案

六年级数学分数简便计算二练习题及答案

六年级数学分数简便计算二练习题及答案

六年级数学分数简便计算二练习题及答案

六年级数学分数简便计算二练习题及答案


第二篇:六年级数学简便计算练习题答案 7500字

六年级数学总复习简便计算练习题

一、口算。(10分)

10-2.65=7.35 0÷3.8= 0 9×0.08= 0.72 24÷0.4=60 67.5+0.25=67.75 6+14.4=20.4 0.77+0.33=1.1

11311135-1.4-1.6=5-3=2 80×0.125=80*=10 ÷3×=*×= 78773749

二、用简便方法计算下面各题。(90分,4×20+5×2)

122221125-997 998+1246 4+3.2+5+6.8 12-(1+2) 400÷125÷8 25×(37×8) 33575

12222=1125-(1000-3) =(998+2)+(1246-2) =(4+5)+(3.2+6.8)=12-2-1 =400÷(125*8)=25*8*37 33557

252=1125-1000+3 =1000+1244 =10+10=20 =10-1=8 =400÷1000= =200*37=7400 775

=125+3=128 =2244

1344131(-)×12 1×2× 34×(2+) 125×8.8 4.35+4.25+3.65+3.75 3.4×99+3.4 46415734

6444137=(-)*12 =×2× =34×2+34× =125*(8+0.8) =(4.35+3.65)+(4.25+3.75)=3.4*(99+1) 2424157434

2474=*12 =(×)*2 =68+13 =125*8+125*0.8 =8+8=16 =3.4*100=340 241547

44=1 =1*2=2 =81 =1000+100=1100 1515

1

5357152-3-4 ÷2+× 0.125×0.25×32 22.3-2.45-5.3-4.55 64695119

5537115211=17.15-(8.47+1.53) =17-4-3 =÷+× =**32 =22.3-5.3-(2.45+4.55) 6649511984

317552=17.15-10 =13-3=9 =*+× =1 =17-7=10 44911119

7255=7.15 =(+)×= 991111

11757115134533(++)×72 4.25-3-(2-1) 187.7×11-187.7 43×+57.125×-0.5 315 ×7-14 ÷4) 121824822664

11757111141351453=×72+×72+×72 =4+1-(3+2) =187.7*(11-1) =43×+57×- =315×(7-14*) 1218248282234466

1714952=11*6+7*4+5*3 =6-6=0 =1887 =(43+57-1) =*(7 -) 288157

14937=66+28+15 =*100=50 =*= 21575

=109

312.42÷+4.58×1-4÷3 22 ×6.6+2.5×65 118 -63 -3 4.6+35 +65 +5.4 2.8+59 +7.2+39 45 -(25+12 ) 34

4544413133232712445=2.42*+4.58×-*1 =2*6+2*6 =118 -(63 3) =4+3+6+5 =(2.8+7.2)+5+3= 45-25 -12 9933325255555

74137322375=(2.42+4.58-1) =2*2*6 =118 -8=3 =4+5+(3+6)=10+9=19 =2- 12=1 1232585555

4=*6=8 =10+10=20 3

17.15-8.47-1.53 17

2

3532536453534451143 4+2.25+5+7 7+4+2 -16 +16 2+3 -3+1 +1 0.75+ +0.375 5-2-1 884575117117979784171731533513=4+2+5+7 =75 +25 +47 =5311+1611 -167 =27 7-37 +(39+19 )=+++ =5-(217 +117) 84844848

351344315354=4+5+(2+7)=10+47 =70--7 =+5=5 =++(+)=2 =5-4=1 8844774488

53=10+10=20 =14 =53 77

4444415515135344+9 +999 +9999 48.3-15 -4 9 ×4.25+4 ÷6 0.625×0.5++ ×62.5% 31 ×72 ÷31 16 +(2 -1.8) 55555666482813857

511151515441533544=(1+9+99+999+9999 = 48.3-(15+4 )=9*4+4* =*+** =31 ÷31×72 =16 -1) 5668813576446828285

33511511444554=11107 =48-20=28 =(9+)*4 =*(++1) =1×72 =72 =16 -1+2 513135101066482257

=10*

99993117178172.5×( + + + ) 22× +25×75%-7×0.75 0.25×63.5×13 6 ×2.5-2 ×4 +1 1125-996 101010104421521599817854413= =15+27=18 54235

19333111171171781*4* =22*+25*-7* =*63-*13 =6*2-2*4 =39+19+(38)=1125-(1000-4) 21044442421522158

599371111771=*4*=10*=9 =(22+25+7)*= =*(63-13) =(6-4)*2 =5+5=10 =1125-1000+4 210104242215152

115 =*50=12 =2*=5 =125+4=129 422=2

3

3331714547743(111+999) ÷[56×( -)] 49.5×10-(50-)×0.6 ×4 +5 ÷+ 45×(+ -0.6) 897×-37.5%+104×0.375 78521119197119158

137433333331714577=[110+(1+999)]/(56-56×)=49*-49× =×4+5 * + =45*(+-) =897×-+104× 78521119191111259155888

1337433(10-) = (+5 +1) =45*+45*-45* =(897-1+104)× =(110+1000)÷(24-21) =49255

=1110*1

3 =491

2*10=495 =

314×(538 -5.375) 3.5×11744 +1.25×210 +3.8÷5

=133311174*(58-58) =32*14+14*210+345*5

4

=0 =(31745

2+210+35)*4

=(77195

2+210+5)*4

=(357385

10+210+10)*4

563×999 71×99 3755+2996

11191991558711*11=7 =35+12-27=20 =(896+104)×38=1000×38=375 72×156-56×72 25×32×125 709×99+709 299×101 =72*(156-56) =25*(8*4)*125 =709(99+1) =72*100 =25*8*(4*125) =709*100 =7200 =200*500=100000 =70900 8439+1001 446+295 888+999 2100÷20 4

133126.6+2.5×6 75.3×99+75.3 4.6×3.7+54×0.37 0.125××8.25+12.5% 8.37-3.25-(1.37+1.75) 2548

131313111=2*6+2*6 =75.3*(99+1) =4.6*3.7+5.4*3.7 =*+*8+ =8.37-1.37-(3.25+1.75) 252584848

133131=2(6+6) =75.3*100 =(4.6+5.4)*3.7 =(++1) =7-5=2 255844

1611=2*12 =7530 =10*3.7 =*2= 2584

566=*=33 =37 25

7123323353116―1 15―4.25― 19.82―6.57―3.43 4.6+3+5.4 4+2.25+5+7 9.63÷2.5÷4 6÷0.25 83314455884

7123132335131=11-(6+1)=15-(4+5)=19.82-(6.57+3.43)=4.6+5.4+(3+6)=4+5+(2+7)=9.63/(2.5*4) =6/ 833144455884447733=11-8 =3 =15-10=5 =19.82-10=9.82 =10+10=20 =10+10=20 =9.63/10=0.963 =6*4=24 881414

3551755585104522143-- ×+××+÷18×(+) ×7+×5 (-)×(24-) 88612121277 1516279 96335

755351159452114=3-(+) =(+) =*+* =18*+18* =*(7+5) =*24-* 121278832271096312125

511112114=3-1=2 = =*+* =2*4+3*5 =*12 =2-=1 7323231515

111 =+= =8+15=23 =2*4=8 663

5

1211221131023÷[(+)×] ×7+×5 8 ×2÷5×9 )] (15+11 )×15×11 12×103-4500÷75 5351333

547121211323=(+1)** =/(+) =(7+5) = *(*) =*165+*165 7745382215113965

51391133=1 =*+*65 =2*4=8 =*= =2*11+3*15 75258432

399 =+13=16 =22+45=67 1010(×+)÷ 57474747

311187515999341945+17)÷(25+)÷+×+×+(21×+×21)× (99+)÷9 ×÷251616 8 412 7741056444 2516

31187934119145812=(8+17)* =25*4+*4+ =(++1) =21(+)* =99*+* =** 4425251677491095655

1219911111161=25* =100+3+ =2*==1 =21*=5 =11+=11 ==1 5416884410101515

1=5*12=60 =103 4

1111442105415699571÷[(+)×] (+)×30 +3÷×-÷ 4-- ×58+×41+ 8388155311652 651051111

144102105411571=/(*+*) =*30+*30 =+3*2 =1- =4-(+) =*(58+41+1) 15511311653211118

148201111011=/(+) =25+24=49 =6 = =4-1=2 =*100=12 1511333211118214441437=/=*= 153315410(32×

6

51544514523434177××- +÷ ÷[(-)÷] 235 - 135÷18 ×153 – 0.6×53 (+ )÷ 554310828574256555

412254183=- =+(*) =/(*) =*(153-53) 723535855

1214143= =*2=1 =/=*5=4 =*100=3*20=60 1433

10 - 719 - 1219 + 119 25×1533 ÷2×10

=10-(719+12

19)+1153

19=25*3*2*10 =13.09-

=10-1+1251

19 =4=64 =13.09-13=0.09 =91

19

5555 13.09-8.12-4.88 (8.12+4.88) 7

更多类似范文
┣ 六年级上册数学教学计划及进度表 2100字
┣ 六年级上册数学教学工作计划 2400字
┣ 人教版六年级数学上册复习计划 1100字
┣ 六年级数学教学计划 1500字
┣ 更多六年级数学学习计划
┗ 搜索类似范文